满18点此安全转入红猫大本营|「お前cきっと笑うよ」と彼は言った。
中新网上海9月20日电(范宇斌)19日,“家在上海同心筑梦·花开闵行共庆华诞”——庆祝中华人民共和国成立75周年民族团结文艺汇演在上海市闵行区举行。本次活动旨在庆祝新中国成立75周年,弘扬中华民族传统文化,厚植家国情怀,进一步铸牢中华民族共同体意识。
活动现场,闵行区委常委、统战部部长吴继华为获得上海市“家在上海”主题实践活动优秀案例的马桥镇、莘庄工业区颁发荣誉证 书,激励闵行区更多单位和街镇持续探索与实践,携手共谱民族团结进步的美好新篇章。
闵行区委统战部副部长、闵行区民宗办主任何婷婷表示,闵行区着力于民族工作的深度融入与创新实践,促进各族群众在共建人民城市的过程中实现更广泛交往、更全面交流、更深度交融,共创美好生活,共享民族复兴的伟大荣光。
文艺汇演开场舞《狮舞蝶飞》由闵行区马桥镇舞蹈队精彩呈现,舞者们用灵动的舞姿和充满张力的表现点燃了现场的气氛。七宝镇合唱队带来小合唱《我和我的祖国》,熟悉的旋律和饱含深情的歌声引发了全场共鸣。古美路街道鸿雁舞蹈队带来蒙古舞《欢乐的草原》,展现了草原人民的热情与奔放。新虹街道越空间带来越剧《碧玉簪选段》,闵行区少体校队员带来中华武术表演,闵行区民族团结进步协会带来配乐诗朗诵《爱我中华同一声》、原创歌曲《祖国,你是我生命的一首歌》。
文艺汇演现场,在曼妙的舞蹈与悠扬的乐器交融之中,国家一级美术师金勇挥毫泼墨,为本次活动题写了“家在上海·花开闵行”主题词。虹桥镇舞蹈队带来新疆舞《甜甜的葡萄献祖国》,节奏欢快,舞姿热情,满载对祖国的甜美祝福。江川霓裳民族服装表演队带来民族服饰秀《和谐中国》,展示了各民族的美丽服饰和独特风采。歌唱家张帆涛以一曲《向往》压轴登场,高亢嘹亮的歌声将整场演出推向高潮。
据悉,本次文艺汇演是一场丰富多元的民族文化与艺术融合的盛宴,更是一幅生动描绘各族群众融入上海、建设上海、共享幸福和谐生活的真实写照。整场活动展现出浓厚的民族团结氛围与炽热的爱国情怀,彰显了建设“人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享”的城市治理共同体理念和上海城市的温度。(完)
杨士龙(记者 曾惠雯)09月22日,近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。刘彬任外交部部长助理 资料图公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻乌克兰大使馆职员、随员、三秘,外交部欧亚司三秘、副处长、处长,驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。杨涛已经调任中国人民外交学会副会长公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。9月9日,中华人民共和国新任驻德意志联邦共和国特命全权大使邓洪波偕夫人史玲抵达德国履新。官方简历显示,邓洪波1965年7月生于四川,祖籍湖北,毕业于北京外国语大学。邓洪波1987年进入外交部工作,先后在外交部条约法律司、外交部礼宾司、驻越南大使馆、外交部北美大洋洲司、驻美国大使馆任职,历任中共中央外事工作委员会办公室副主任、驻美国大使馆副馆长、公使、驻肯尼亚大使、常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表等职。据中国驻白俄罗斯大使馆官网消息,9月6日,驻白俄罗斯使馆举办谢小用大使离任招待会。9月5日,谢小用大使辞行拜会白俄罗斯总统卢卡申科。同一天,中国驻白俄罗斯大使馆官网刊发了谢小用接受白通社专访全文。他在采访中透露,自己将于9月9日离任回国。公开资料显示,谢小用,男,1964年2月生,黑龙江哈尔滨人,文学硕士。谢小用曾任外交部办公厅一秘、驻乌克兰大使馆参赞、驻圣彼得堡总领馆副总领事、外交部国外工作局副局长、驻圣彼得堡总领事、驻俄罗斯大使馆公使、外交部干部司正司级干部、中石油海外勘探开发公司副总经理等职,于2018年任上海合作组织副秘书长。2020年,谢小用获任中国驻白俄罗斯大使。延伸阅读"70后"副省长进京履新1年来7位国务院副秘书长到任9月6日,据人社部网站消息,国务院任免国家工作人员,林涛任国务院副秘书长。免去郭玮的国务院副秘书长职务。今年53岁的林涛,长期在广东省任职,曾任河源市长、市委书记,此次履新前任职广东省副省长。此番卸任国务院副秘书长的郭玮出生于1964年7月,他曾长期在国务院研究室工作,2018年6月任国务院研究室副主任,2021年7月获任国务院副秘书长,任职3年卸任。据公开报道,国务委员吴政隆兼任国务院秘书长。目前国务院副秘书长至少有7人,分别是王志军、王永红、徐守本、孙广宇、刘宇辉、汪洋、林涛(按任职顺序),其中王志军明确为正部长级。王志军、王永红、徐守本、孙广宇、刘宇辉均是去年下半年相继履新的,汪洋是今年1月出任国务院副秘书长。7名国务院副秘书长来自不同领域,多人是领域内深耕的专家。孙广宇曾长期在化工领域工作,是危化安监领域专家,履新前任职应急管理部党委委员、副部长;徐守本是金融行业的一名“老将”, 履新前任职国家开发银行副行长;汪洋是交通专业的博士研究生、高级工程师,长期在交通领域任职,曾担任过交通运输部总工程师,履新前任职青海省委常委、省纪委书记、省监委主任;王志军曾长期在中央部委从事经济管理工作,履新前任职黑龙江省委副书记;王永红长期在国家机关事务管理局(简称国管局)工作,任职已长达33年,履新前是国管局党组书记、局长;刘宇辉、林涛长期在地方政府任职,拥有丰富的基层工作经验,刘宇辉履新前是北京市副市长,林涛履新前是广东省副省长。林涛是7名国务院副秘书长中最年轻的,也是唯一的“70后”,其余6人均是“65后”,其中王永红、徐守本、汪洋均是1969年生人。林涛是7名国务院副秘书长中最年轻的 资料图公开资料显示,林涛,1971年7月生,广东揭阳人,在职研究生学历,法学博士。林涛毕业于广州外国语学院(现广东外语外贸大学),先后在广东省外办、省计委、揭阳市政府办公室、揭阳市药监局、广东省发展计划委(广东省发改委)、广东省政府港澳事务办公室任职。2011年,林涛任广东省汕尾市委常委、宣传部部长,汕尾市委常委、宣传部部长、常务副市长,2016年,任广东省贸促会党组书记、会长。2019年,任河源市委副书记,代市长、市长。2021年任河源市委书记、市人大常委会主任。2023年7月,林涛任广东省副省长、党组成员,继续兼任河源市委书记,同年9月卸任河源市委书记,直至此次履新。王志军于2023年7月履新 资料图国务院副秘书长王志军、王永红是2023年7月同日履新的。人社部网站2023年7月4日发布的消息显示,国务院任命王志军、王永红为国务院副秘书长。其中,王志军分管国务院办公厅日常工作,为正部长级,他是二十届中央委员。王志军履新前任黑龙江省委副书记。公开简历显示,王志军出生于1965年9月,内蒙古呼和浩特人,研究生学历。王志军长年负责经济管理工作,先后担任过国家发展改革委国民经济综合司处长,国家能源领导小组办公室综合组副巡视员,中央财经领导小组办公室经济一局副局长、巡视员、经济五局局长,中央财经委员会办公室经济一局局长等职。2019年1月,王志军任工业和信息化部党组成员、副部长,2022年4月调任黑龙江省委副书记。王永红与王志军同日履新 资料图王永红履新前任国家机关事务管理局党组书记、局长,履新国务院副秘书长后继续兼任国管局“一把手”。此前国管局几任局长也都是由国务院副秘书长兼任。王永红长期在国家机关事务管理局工作。国管局是国务院管理国家机关事务工作的直属机构,负责中央国家机关经费、财务、公务用车、国有资产和房地产管理,负责指定范围的党和国家领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作。据国管局官网消息,王永红,1969年6月生,大学本科学历,管理学硕士。他1991年8月入职国管局,历任国家机关事务管理局财务管理司副司长、后勤改革与综合管理司副司长、培训中心主任、财务管理司司长、东坝服务中心主任;2017年4月任国管局副局长、党组成员兼东坝服务中心主任,2017年11月任国管局副局长、党组成员,2022年6月任国管局党组书记、局长。徐守本曾任国家开发银行副行长 资料图人社部网站2023年8月30日发布消息,国务院任命徐守本为国务院副秘书长。徐守本此前任国家开发银行副行长。公开信息显示,徐守本出生于1969年4月,山东烟台人,毕业于哈尔滨工业大学管理学院,中山大学岭南学院西方经济学专业博士,高级经济师。徐守本在金融行业任职多年,1995年4月入职工行广东省分行,长期在工行广东省内各分支机构任职,曾任工行广东分行办公室主任,广东江门分行行长、党委书记等职。2011年3月,任广东省分行副行长,2015年7月任深圳市分行行长。2020年8月,徐守本升任工行副行长。2022年10月,徐守本获任国家开发银行副行长,直至履新国务院。孙广宇于2023年10月获任命 资料图人社部网站2023年10月17日发布消息,国务院任命孙广宇为国务院副秘书长。孙广宇此前任国务院安委会办公室副主任、应急管理部党委委员、副部长。孙广宇, 1966年12月出生,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师,国家安全生产专家组化工组成员。孙广宇毕业于大连理工大学精细化工专业,其早年在中石化工作,2009年由中石化股份公司天津分公司芳烃部经理转任国家安全监管总局安全监督管理三司副司长、司长,后担任应急管理部危化监管司司长、危化监管一司司长。2022年6月,孙广宇出任应急管理部党委委员、副部长,后兼任国务院安委会办公室副主任。2023年10月8日,针对鄂尔多斯“9.7”重大高压气体泄漏事故,国务院安委会办公室约谈了鄂尔多斯市人民政府主要负责人。国务院安委会办公室副主任、应急管理部副部长孙广宇主约谈,应急管理部有关司局负责人参加约谈。一周多后,孙广宇离开任职多年的化工及应急管理领导岗位,赴任国务院。刘宇辉曾任北京市副市长 资料图人社部网站2023年12月8日发布消息,国务院任命刘宇辉为国务院副秘书长。刘宇辉此前任北京市副市长。公开信息显示,刘宇辉,天津市人,1967年3月生,北京大学政治学与行政管理系政治学与行政管理专业大学毕业,在职研究生(北京大学政府管理学院政治学理论专业),法学博士。刘宇辉长期在北京工作,担任过北京市委组织部副部长,北京市委副秘书长(正局级),北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会主任等职,2023年1月升任北京市副市长。汪洋于2024年1月获任命 资料图人社部网站2024年1月5日发布消息,国务院任命汪洋为国务院副秘书长。此前,汪洋担任青海省委常委、省纪委书记、省监委主任。公开信息显示,汪洋出生于1969年2月,博士研究生,高级工程师。他曾在四川省工作多年,于2016年3月任省交通运输厅党组书记、厅长。2019年7月,汪洋进入交通运输部担任总工程师,2020年7月起兼任交通运输部公路局局长,后于2021年2月转任交通运输部总规划师兼综合规划司司长。2021年5月,汪洋跻身交通运输部党组成员,次月获任交通运输部党组成员、副部长。2022年2月,汪洋履新青海省委常委、省纪委书记,后获任省监委主任职务。国务院副秘书长的职责是什么?国务院副秘书长一般配置多少人?据中国政府网信息显示,国办2008年7月曾印发了一份《国务院办公厅主要职责内设机构和人员编制规定》,其中提到,国务院办公厅机关行政编制为519名。其中:国务院秘书长1名、国务院副秘书长9名(含兼职),司局级领导职数43名。国务院副秘书长的职责是什么?2023年3月修订的《国务院工作规则》明确提到,国务院实行总理负责制。秘书长在总理领导下,负责处理国务院的日常工作,副秘书长协助秘书长工作。其中提到“对各地区、各部门报送国务院审批的公文,国务院办公厅要认真审核把关,提出办理意见。涉及以国务院或者国务院办公厅名义印发行政规范性文件、报请国务院批准后以部门名义印发行政规范性文件的,由国务院司法行政部门进行合法性审核。对部门之间有分歧的事项,分管主办部门的国务院领导同志应牵头加强协调。国务院副秘书长协助国务院分管领导同志做好协调工作。”除了相关的规则和文件的把关审核,从国务院副秘书长兼任的一些职务中可以得到更具体的信息。 如孙广宇兼任国家禁毒委副主任,王永红兼任国家机关事务管理局党组书记、局长,徐守本是中国人民银行货币政策委员会委员。(资料来源:人社部官网、中国政府网)
杨士龙(记者 王懿善)09月22日,
(原标题:张汉晖大使接受《新闻世界》书面采访)
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《超级天道书院》
0《一线仙机》 《道姑花事》
0