抖阴apk|「台所の引き出しよcたぶん」
时隔一年后,九泰基金管理有限公司(简称“九泰基金”)再获股东方增资“补血”。
其中,昆吾九鼎拟出资684万元,增加注册资本410万元,增资后持股比例由26.73%变为26.99%,为第一大股东;九鼎集团拟出资658万元, 增加注册资本395万元,增资后持股比例由25.73%变为25.98%,为第二大股东;拉萨昆吾拟出资658万元,增加注册资本395万元,增资后持股比例由25.73%变为25.98%,为第三大股东;九泰基金第四大股东华源证券放弃此次同比例增资优先认购权。
公告内容显示,此次增资的2000万元中1200万元作为注册资本,800万元计入资本公积。此次增资后九泰基金注册资本从33000万元增加至34200万元。
澎湃新闻记者发现,这已并非九泰基金第一次获得增资。2023年7月6日,九鼎投资发布公告称,昆吾九鼎、九鼎集团、拉萨昆吾拟向九泰基金增资5000万元。而更早前的2015年和2016年,九泰基金也获得过股东增资。
不过,澎湃新闻记者发现,前一次增资后,九泰基金的发展并未有明显起色,反而是出现了进一步缩减成本的动作。
2024年8月14日,九泰基金公告称,因业务发展需要,九泰基金办公地址发生变更。变更前办公地址为北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层、二层,变更后办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层。与以往相比,减少了一层办公楼。
2024年6月13日,九泰基金公告称,根据公司战略发展需要,九泰基金注销上海分公司。
2023年11月21日,九泰基金发布公告称,将于2023年11月23日18时起下线移动端九泰基金App及微信服务号“九泰基金服务号”的运营及维护服务。
“App的流量低、留存少,且维护成本较高是基金公司下架App的主要原因。”业内人员表示,部分基金公司会选择倾斜资源,依靠第三方销售渠道给予助力获客,毕竟砸品牌做运营还是需要费钱费人力的。
另有华东一公募市场部人士表示,马太效应下,中国公募基金的分化不仅体现在管理规模上,也体现在App运营上,一部分中小公募基金公司无法承担高昂的投入,服务客户的能力与销售触达范围都十分受限。
官网资料显示,九泰基金于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。另据九鼎投资2024年半年度报告,截至2024年上半年末,九泰基金实现营业收入959.55万元,同比减少43.31%;净利润亏损1849.62万元,较2023年同期有所减亏。
拉长时间来看,九泰基金成立十年以来,有五 年的净利润处于亏损状态。2022年、2023年,九泰基金连续两年出现年度净利润“千万级亏损”。
Wind数据显示,截至2024年6月末,九泰基金资产净值合计为13.51亿元,位列公募机构第173位,其中混合型基金规模为9.71亿元。值得注意的是,九泰基金曾于2017年末时达到规模高峰,彼时基金管理规模为143.97亿元。而自2021年6月30日起,九泰基金的管理规模便逐年下降,三年规模缩水106.31亿元。
基金产品业绩方面,截至2024年9月19日,从九泰基金目前23只在管基金的业绩来看,仅九泰日添金一只产品年内实现正收益,其中A份额年内收益为0.92%,B份额年内收益为1.02%,但仍跑输同期业绩比较基准。剩余22只基金产品年内收益均收跌,占比超九成。
与此同时,截至6月末,上述23只基金均为基金规模低于2亿元的“迷你型基金”,其中12只基金规模低于5000万元,徘徊在清盘红线边缘。
责任编辑:何俊熹
钱生禄(记者 吕天茹)09月20日,
钱生禄(记者 蔡登木)09月20日,(原标题:哈里斯、特朗普都说:“我赢了”)
摘要:国务院任免国家工作人员据人力资源和社会保障部网站9月12日消息,国务院任免国家工作人员:任命舒惠好为财政部部长助理;任命刘金峰为国家卫生健康委员会副主任;任命何宏平为中国科学院副院长。免去李斌的国家卫生健康委员会副主任职务;免去余斌的国务院发展研究中心副主任职务;免去王春英(女)的国家外汇管理局副局长职务。国务院任免国家工作人员财政部官网近日更新,舒惠好出任党组成员、部长助理。公开资料显示,舒惠好,1968年9月生,博士,中共党员。舒惠好长期在财政部工作,其主要任职的部门为财政部会计司,曾任财政部会计司综合处处长,财政部驻河南专员办副监察专员,财政部会计司副巡视员,财政部会计司副司长等职。此外,舒惠好还曾在中国注册会计师协会任职,出任过党委书记、秘书长、常务副会长等职。2011年至2017年,舒惠好任联合国贸发组织国际会计报告标准政府间专家工作组(ISAR)中国代表。2023年,舒惠好任财政部会计司司长。舒惠好出任财政部党组成员、部长助理根据财政部官网信息,此次履新财政部党组成员、部长助理后,舒惠好主要分管条法司、社会保障司、会计司、机关服务中心、会计财务评价中心、会计准则委员会、北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院、中国注册会计师协会。9月6日,中科院人事局网站发布消息:根据国务院、中共中央组织部有关通知,何宏平同志任中国科学院副院长、党组成员。公开资料显示,何宏平,1967年10月生,浙江东阳人,中共党员,研究员,博士生导师,2023年当选中国科学院院士。1989年毕业于南京大学地质系,1991年和1999年分别在中科院地球化学所和中科院地质所获矿物学硕士和博士学位。2003至2004年在法国国家应用科学学院(INSA-Lyon)从事博士后研究工作,2005年为澳大利亚昆士兰理工大学访问学者。2010年3月起任副所长;2016年7月起任党委书记,2021年2月任所长。何宏平被任命为中国科学院副院长何宏平主要研究领域为:黏土矿物学、矿物晶体化学、矿物表面物理化学、表生成矿、早期地球演化。先后主持了国家重点研发计划项目、国家基金委创新群体、国家杰出青年基金项目、国家“863”项目等,在矿物晶体生长理论、矿物表-界面作用过程、稀土成矿机制、矿物资源利用,以及地球初始氧起源等方面取得创新认识。何宏平还曾于2007年获国家杰出青年基金,现为国家基金委创新群体学术带头人和国家重点研发计划项目首席科学家。被任命为国家卫生健康委员会副主任的刘金峰,曾任国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司司长。刘金峰被任命为国家卫生健康委员会副主任此次被免去国家卫生健康委员会副主任职务的李斌生于1963年3月,山东龙口人,在职研究生学历,医学博士。2000年,李斌出任黑龙江省原卫生厅副厅长,2007年升任厅长。2010年,他进京任职,任原卫生部规划财务司司长。2013年国务院机构改革后,原卫生部与原人口和计划生育委员会合并,李斌改任原国家卫计委财务司司长。2016年12月,李斌调任甘肃省政府,任党组成员,2017年1月任副省长,跻身副省级,负责人力资源、环保、卫生计生,食品药品监管等方面工作。2018年12月,李斌重返国家卫健委工作,担任国家卫生健康委员会副主任。此次被免去国务院发展研究中心副主任职务的余斌生于1964年7月,历任国务院发展研究中心经济综合研究部研究室副主任、主任,办公厅机要秘书,企业研究所副所长,宏观经济研究部副部长,中国经济时报社常务副社长、常务副总编辑,中国经济时报社社长、党委书记、总编辑,宏观经济研究部部长,国务院发展研究中心党组成员、兼任办公厅主任、新闻发言人等职。2022年6月,他出任国务院发展研究中心党组成员、副主任。此次被免去国家外汇管理局副局长职务的王春英,已于今年8月出任中国进出口银行党委副书记。延伸阅读外交部班子迎来新任领导成员 外交部密集人事调整近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。刘彬任外交部部长助理 资料图公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻乌克兰大使馆职员、随员、三秘,外交部欧亚司三秘、副处长、处长,驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。杨涛已经调任中国人民外交学会副会长公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。9月9日,中华人民共和国新任驻德意志联邦共和国特命全权大使邓洪波偕夫人史玲抵达德国履新。官方简历显示,邓洪波1965年7月生于四川,祖籍湖北,毕业于北京外国语大学。邓洪波1987年进入外交部工作,先后在外交部条约法律司、外交部礼宾司、驻越南大使馆、外交部北美大洋洲司、驻美国大使馆任职,历任中共中央外事工作委员会办公室副主任、驻美国大使馆副馆长、公使、驻肯尼亚大使、常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表等职。据中国驻白俄罗斯大使馆官网消息,9月6日,驻白俄罗斯使馆举办谢小用大使离任招待会。9月5日,谢小用大使辞行拜会白俄罗斯总统卢卡申科。同一天,中国驻白俄罗斯大使馆官网刊发了谢小用接受白通社专访全文。他在采访中透露,自己将于9月9日离任回国。公开资料显示,谢小用,男,1964年2月生,黑龙江哈尔滨人,文学硕士。谢小用曾任外交部办公厅一秘、驻乌克兰大使馆参赞、驻圣彼得堡总领馆副总领事、外交部国外工作局副局长、驻圣彼得堡总领事、驻俄罗斯大使馆公使、外交部干部司正司级干部、中石油海外勘探开发公司副总经理等职,于2018年任上海合作组织副秘书长。2020年,谢小用获任中国驻白俄罗斯大使。
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《重生后我成了长姐》
0《重生之文坛女王》 《小仙女萌游江湖》
0