ssis一650|「お姉さんがいやいややってるの。近所に住んでる親戚のおじさんが毎日手伝ってくれて配達もやってくれるしc私も暇があれば手伝うしcまあ書店というのはそれほど重労働じゃないからなんとかとかやれてるわよ。どうにもやれなくなったらお店畳んで売っちゃうつもりだけど」
9月20日,金融监管总局正式修订发布《金融租赁公司管理办法》(下称《办法》),《办法》共有9章99条,自2024年11月1日起施行。
今年1月,金融监管总局曾就《办法》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人表示,各方反馈的大部分合理化意见建议均被采纳,未采纳意见主要集中在盲目降低监管要求以及对法规条文未充分理解等方面。关于部分反馈意见提出的法规解释说明和实施过渡期安排等内容,金融监管总局将另行印发文件予以明确。
据了解,《办法》主要从六方面进行了修订:一是修改完善主要出资人制度,二是强化业务分类监管,三是加强公司治理监管,四是强化风险管理,五是规范涉外融资租赁业务,六是完善业务经营规则。
“《办法》修订有利于进一步加强金融租赁公司监管,防范金融风险,完善机构定位,优化金融服务,大力支持企业设备更新改造,促进行业高质量发展。”金融监管总局有关司局负责人表示。
近年来,金融监管部门在公司治理、股权管理、关联交易管理等方面出台了一系列监管制度法规,《办法》结合金融租赁行业实际情况,进一步补充完善相关内容,加强与现行监管法规衔接。
《办法》第八条规定:金融租赁公司应当有一名符合第十条至第十三条规定的主要出资人,且其出资比例不低于拟设金融租赁公司全部股本的51%。金融租赁公司的主要出资人,包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行,在中国境内外注册的主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业,在中国境外注册的具有独立法人资格的融资租赁公司,依法设立或授权的国有(金融)资本投资、运营公司以及金融监管总局认可的其他出资人。根据国务院授权持有金融股权的投资主体、银行业金融机构,法律法规另有规定的主体,以及投资人经金融监管总局批准并购重组高风险金融租赁公司,不受本条前款规定限制。
例如,第十条规定,在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行作为金融租赁公司主要出资人,除适用第九条规定的条件外,还应当具备相关条件:监管评级良好;最近1个会计年度末总资产不低于5000亿元人民币或等值的可自由兑换货币;财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;权益性投资余额原则上不得超过本行净资产的50%(含本次投资金额);具有有效的反洗钱和反恐怖融资措施;境外商业银行所在国家或地区的监管当局已经与金融监管总局建立良好的监督管理合作机制;满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;金融监管总局规章规定的其他审慎性条件。
对于为何提高金融租赁公司主要出资人最低持股比例要求,金融监管总局有关司局负责人解释称,主要考虑:一是从近年监管实践来看,提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任,更好发挥股东资源优势,促进股东积极发挥支持作用;二是有利于提高决策效率,避免由于股权过度分散导致公司治理失效失衡等问题;三是有利于明确金融机构的大股东和实际控制人,防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金融租赁公司等问题。
“同时,为避免出现大股东违规干预金融租赁公司经营管理等问题,《办法》专门增加了公司治理、股东义务、关联交易等方面的监管要求,形成金融租赁公司内部和外部的有效制约和良性互动。”金融监管总局有关司局负责人表示。
《办法》对金融 租赁公司的业务范围进行了优化调整,更加专注主责主业。
一方面,区分基础业务和专项业务。考虑到“固定收益类投资业务”“提供融资租赁相关咨询服务”对金融租赁公司专业性要求更高,将两项业务由基础业务调整到专项业务。
第二十九条规定,符合条件的金融租赁公司可以向金融监管总局及其派出机构申请经营相关本外币业务:在境内设立项目公司开展融资租赁业务;在境外设立项目公司开展融资租赁业务;向专业子公司、项目公司发放股东借款,为专业子公司、项目公司提供融资担保、履约担保;固定收益类投资业务;资产证券化业务;从事套期保值类衍生产品交易;提供融资租赁相关咨询服务;经金融监管总局批准的其他业务。
另一方面,对境外业务实施分类管理。在专项业务范围中,进一步细化金融租赁公司设立项目公司开展融资租赁业务专项业务资质,区分为境内业务和境外业务两项,要求金融租赁公司从事境外融资租赁业务应当以项目公司形式开展。同时,考虑到飞机、船舶等租赁物单体价值较大、对出租人专业能力要求较高,从事此类境外业务需通过设立专业子公司方式进行。对于以其他设备资产为租赁物的境外业务,符合条件的金融租赁公司可在申请获取相关业务资质后,在境内或境外设立项目公司开展此类业务。
上述银行业协会报告显示,2023年,金融租赁公司总机队规模达1873架,占中国租赁机队总规模的近80%,在当年新增航空租赁业务中,境外业务占比达58%;金融租赁公司船舶总量达2047艘,共计1.2亿总吨,在中国租赁船队中占比78.8%;当年新增的租赁船舶165艘中,非中国旗船舶占86%,助力中国船厂新船交付全球占比首次超过50%。
在子公司设立方面,目前已有不少工银金融租赁获批设立专业子公司。今年7月,工银金融租赁获批在香港设立工银航运金融租赁有限公司;今年3月,民生金融租赁获批在香港设立民生航空航运金融租赁有限公司;去年1月,建信金融租赁获批在香港设立建信航运航空金融租赁有限公司。
日前,金融监管总局还发布了《关于印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单的通知》,引导金融租赁公司聚焦主责主业,坚持“有所为、有所不为”原则,更好发挥特色化功能,提供专业化金融服务。
同时,《办法》还对金融租赁公司的监管指标做了一些修改:
一是新增杠杆率及财务杠杆倍数指标。金融租赁公司作为不吸收公众存款的非银行金融机构,为避免其盲目扩张,《办法》新增杠杆率、财务杠杆倍数等监管指标。其中,杠杆率指标不得低于6%,财务杠杆倍数指标不得超过10倍。
二是优化拨备覆盖率和同业拆借比例监管指标。按照逆周期监管的思路,将拨备覆盖率由不低于150%下调为不低于100%,在确保损失准备能够有效覆盖预期信用损失的基础上,支持金融租赁公司加大对实体经济支持力度。将同业拆借比例规范范围由同业拆入业务扩展到同业拆入和同业拆出业务。
三是新增租赁应收款拨备率、流动性比例、流动性覆盖率等指标,进一步完善监管指标体系。对于流动性比例、流动性覆盖率具体指标计算方式和指标值,金融监管总局将结合行业实际,另行研究确定。
责任编辑:张文
叶易霞(记者 王智凯)09月23日,撰文丨余晖据西藏《拉萨日报》消息,近日,拉萨市召开江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议。自治区党委常委、拉萨市委书记肖友才,江苏省委组织部副部长李孝峰出席并讲话。上述信息显示,李孝峰已任江苏省委组织部副部长。江苏省委组织部副部长李孝峰李孝峰,男,1979年9月出生,今年45岁,中共党员,博士,特聘教授、博士生导师。公开资料显示,李孝峰2007年1月博士毕业于西南交通大学信息科学与技术学院,获“四川省优秀博士论文奖”和“全国百篇优秀博士论文提名奖”,之后他在新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院和伦敦帝国理工学院物理系工作。2012年1月起,李孝峰到了苏州大学任职,曾任苏州大学光电信息科学与工程学院副院长,光电科学与工程学院院长等职务。他曾承担来自科技部重点研发计划、国家自然科学基金重点重大等10余个国家和省部级课题,累计在Nature Energy等光电子信息领域主流期刊发表论文230余篇。2021年,李孝峰任苏州大学党委统战部副部长(主持工作),2022年6月任苏州大学党委常委、副校长。李孝峰曾任苏州大学党委常委、副校长李孝峰据官网介绍,他主要研究:先进光电探测技术及应用、第三代高效太阳能电池的设计与制备、光电传感与检测。2022年,《中国教育报》曾刊文称,苏州大学党委常委、副校长李孝峰既是学生的学业导师,也是学生的德政导师。如今,李孝峰出任江苏省委组织部副部长。在拉萨市召开的江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议上,李孝峰说,新一批援藏干部领队要心怀“国之大者”、提高政治站位,要坚持“稳中求进”、开启崭新篇章,要坚守“精神高地”、践行初心使命,要锻造“江苏铁军”、不负组织重托。延伸阅读两名中央委员履新 外交部班子、重庆市迎新任领导成员中秋小长假前一周多时间里(9月9日—17日),两名中央委员、省委原书记同日履新,国务院任免工作人员,外交部班子、重庆市都迎来新任领导成员。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务。两名中央委员、省委原书记同日履新十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命韩俊为农业农村部部长,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。韩俊曾任安徽省委书记,景俊海曾任吉林省委书记。两人均是第二十届中央委员。——韩俊任农业农村部部长韩俊曾任安徽省委书记 资料图据新华社消息,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,免去唐仁健的农业农村部部长职务,任命韩俊为农业农村部部长。此前,韩俊已任农业农村部党组书记。履新农业农村部之前,韩俊任安徽省委书记。韩俊出生于1963年12月,山东高青人,曾任国务院发展研究中心副主任,中央财经领导小组办公室副主任,中央农村工作领导小组办公室副主任、主任,农业农村部党组副书记、副部长,中央农村工作领导小组办公室副主任等职。2020年11月,韩俊任吉林省委副书记、副省长、代省长,2021年1月当选为吉林省省长。2023年3月,他出任安徽省委书记。韩俊是第二十届中央委员。——景俊海任全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员据新华社报道,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。景俊海此前担任吉林省委书记。景俊海此前担任吉林省委书记据新华社6月28日消息,日前,中共中央决定:黄强同志任吉林省委委员、常委、书记;景俊海同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务,另有任用。景俊海出生于1960年12月,陕西白水人。他曾担任陕西省西安市委常委、西安高新区管委会主任、党工委书记,2008年1月后任陕西省副省长,省委常委、宣传部长,中央宣传部副部长,北京市委副书记。2018年1月,景俊海任吉林省省长,2020年11月任吉林省委书记,至此番调整。景俊海是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。国务院任免国家工作人员据人社部网站9月12日消息,国务院任免国家工作人员:任命舒惠好为财政部部长助理;任命刘金峰为国家卫生健康委员会副主任;任命何宏平为中国科学院副院长。免去李斌的国家卫生健康委员会副主任职务;免去余斌的国务院发展研究中心副主任职务;免去王春英(女)的国家外汇管理局副局长职务。财政部官网近日更新,舒惠好出任党组成员、部长助理。舒惠好,1968年9月生,博士,中共党员。舒惠好长期在财政部工作,曾任财政部会计司副巡视员,财政部会计司副司长、司长等职。9月6日,中科院人事局网站发布消息:根据国务院、中共中央组织部有关通知,何宏平同志任中国科学院副院长、党组成员。何宏平,1967年10月生,浙江东阳人,中共党员,研究员,博士生导师,2023年当选中国科学院院士。被任命为国家卫生健康委员会副主任的刘金峰,长期任职于国家卫健委,担任过食品安全标准与监测评估司司长、规划发展与信息化司司长等职。此次被免去国家卫生健康委员会副主任职务的李斌生于1963年3月,山东龙口人,在职研究生学历,医学博士。李斌2010年任原卫生部规划财务司司长。2013年国务院机构改革后,原卫生部与原人口和计划生育委员会合并,李斌改任原国家卫计委财务司司长。2016年12月,李斌调任甘肃省政府,任党组成员,2017年1月任副省长。2018年12月,李斌重返国家卫健委工作,担任国家卫生健康委员会副主任。此次被免去国务院发展研究中心副主任职务的余斌生于1964年7月,曾任国务院发展研究中心企业研究所副所长,宏观经济研究部副部长,中国经济时报社常务副社长、常务副总编辑,中国经济时报社社长、党委书记、总编辑,宏观经济研究部部长,国务院发展研究中心党组成员、兼任办公厅主任、新闻发言人等职。2022年6月,他出任国务院发展研究中心党组成员、副主任。此次被免去国家外汇管理局副局长职务的王春英,已于今年8月出任中国进出口银行党委副书记。外交部班子迎来新任领导成员刘彬任外交部部长助理近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。马震任重庆市领导据重庆日报消息,9月10日上午,重庆市委书记袁家军,市委副书记、市长胡衡华分别前往部分学校,调研教育工作并看望慰问教师代表,向全市广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。市领导刘尚进、但彦铮、马震参加。上述消息显示,马震已任重庆市领导。公开资料显示,马震长期在中央编办工作,历任中央编办一司副司长、中央编办一局局长等职,2023年出任中央编办副主任。今年以来,重庆市委市政府领导班子多次调整。据《重庆日报》8月26日消息,中共中央批准,商奎同志任中共重庆市委常委。随后公开报道显示,商奎已任重庆市委常委、统战部部长、市政府副市长。此前担任重庆市委常委、统战部部长,市政协党组副书记(兼)的卢红,已任重庆市委常委、万州区委书记。7月19日消息,中共中央批准,刘尚进同志任中共重庆市委委员、常委。重庆机关党建“工委领导”一栏最新信息显示,刘尚进现任重庆市委常委、秘书长、市委办公厅主任、市委直属机关工委书记。此前任重庆市委常委、市委秘书长的陈新武,已任重庆市委常委、常务副市长。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务据新华社消息,9月13日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过全国人民代表大会常务委员会任免名单,其中,免去陈国庆的最高人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。最高检网站显示,此次调整前,陈国庆任最高人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员,二级大检察官。十四届全国政协社会和法制委员会副主任。公开信息显示,陈国庆,男,汉族,1963年10月生,山西和顺人,1991年7月参加工作,1987年2月加入中国共产党,研究生学历,法学博士学位。曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长,法律专题研究处处长,法律政策研究室副主任(正厅级),法律政策研究室主任,公诉厅厅长,最高检检察委员会副部级专职委员等职务。2018年6月22日,陈国庆被任命为最高人民检察院副检察长。
叶易霞(记者 颜岳威)09月23日,继9月17日大规模寻呼机爆炸事件造成12人死亡、约2800人受伤后,当地时间9月18日下午,包括首都贝鲁特南郊、贝卡谷地在内的黎巴嫩多地又发生对讲机爆炸事件!据黎巴嫩公共卫生部公共卫生紧急行动中心消息,目前爆炸已造成20人死亡、450多人受伤。据黎巴嫩媒体报道,发生爆炸的通信设备主要为ICOM V82型对讲机,据称为日本制造。根据其网站,ICOM是一家总部位于日本的无线电通信和电话公司。该公司暂未回复置评请求。图为爆炸的对讲机消息人士称,黎巴嫩真主党今年年初开始转向寻呼机和其他低技术通信设备,以躲避以色列对手机的监控。而这次发生爆炸的对讲机为黎巴嫩真主党大约5个月前购入,与9月17日黎巴嫩全国多地爆炸的寻呼机为同时间段购入。黎巴嫩连续两天发生通信设备爆炸事件。9月18日在贝鲁特南郊,人们正在给此前一天寻呼机爆炸事件中死亡的三名真主党成员和一名儿童举行葬礼时,就又发生了对讲机爆炸事件。目前已知黎首都贝鲁特、东南部的马加勇(Marjayoun)、东部贝卡谷地等地发生多起爆炸案,设备包括寻呼机、对讲机以及无线通信设备等。有部分地区房屋因此出现起火或爆炸。当地时间9月18日,黎巴嫩多地再次发生通信设备爆炸事件,有部分地区房屋因此出现起火或爆炸黎真主党称面临与敌人对抗新阶段黎巴嫩真主党9月17日就曾发表声明说,以色列应对黎巴嫩各地发生的寻呼机爆炸事件负责。9月18日,黎巴嫩真主党执行委员会负责人又表示,黎巴嫩真主党正面临“与敌人对抗新阶段”,“这种侵略行径必将受到惩罚,惩罚将很快到来”。他还透露,黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉将于9月19日发表讲话。以色列多位高官发声均未正式回应黎爆炸事件当地时间9月18日,以国防部长加兰特在一次关于以色列北部地区局势的讲话中明确称赞以色列情报和特勤局(摩萨德)和整个国防机构的“伟大成就”。不过,他没有直接提及近两天来黎巴嫩多地发生的通信设备爆炸事件。图为以国防部长加兰特 资料图以国防军总参谋长哈莱维18日表示,以色列在战争中还拥有许多尚未使用的能力。他表示,“准备工作做得不错”,以色列军方正在制定这些计划,并继续向前迈进。图为以总理内塔尼亚胡 资料图以总理内塔尼亚胡18日发表声明称,将让以色列北部的居民安全返回家园。这是在黎巴嫩连续两天发生大规模通信设备爆炸后,内塔尼亚胡首次公开发声。伊朗强烈谴责 称要追究驻黎大使遭袭伊朗总统佩泽希齐扬9月18日就此前一天黎巴嫩寻呼机爆炸事件表态称,寻呼机被用作进行恐怖和破坏行为的工具,这是残暴的犯罪和恐怖主义行为。地区国家必须增强团结和凝聚力,以打破以色列及其支持者对巴勒斯坦人民的压迫和犯罪行为。伊朗政府发言人当地时间9月18日在社交媒体发帖表示,伊朗强烈谴责连续两天在黎巴嫩发生的通信设备爆炸这一犯罪行为。伊朗常驻联合国代表则在当地时间9月18日致联合国的信函中表示,伊朗将严肃追究伊朗驻黎巴嫩大使遇袭事件,并要求联合国秘书长和安理会强烈谴责以色列的恐怖主义行径和犯下的可怕罪行。此前有消息称,伊朗驻黎巴嫩大使穆杰塔巴·阿马尼在9月17日的寻呼机爆炸中受轻伤。来源 CMG国际时讯、央视军事编辑 高欣奕审核 张倩 王晨郁
魏兰任上海市徐汇区副区长据上海“徐汇人大”网站消息,近日,上海市徐汇区十七届人大常委会第二十一次会议举行,会议决定任命魏兰同志为徐汇区人民政府副区长。魏兰简历照公开履历显示,魏兰,女,1980年1月出生,汉族,籍贯山东肥城,研究生学历,经济学硕士,2003年7月参加工作,2006年3月加入中国国民党革命委员会。曾任上海市徐汇区发展和改革委员会金融服务科科长、徐汇区湖南街道办事处副主任、徐汇区营商服务中心主任等职。今年8月22日,上海市委组织部发布市管干部任职前公示。其中,时任徐汇区投资促进办公室主任,民革徐汇区委副主委的魏兰,拟为地区副区长人选。李长军任天津市河西区副区长据“天津河西”消息,9月20日,区十八届人大常委会召开第二十二次会议。会议表决通过了区人民政府提请审议的人事任免议案,决定任命李长军为河西区副区长,决定免去曹晟的河西区副区长职务。李长军简历照公开资料显示,李长军,男,汉族,1977年11月生,全日制大学、市委党校研究生学历,中共党员。曾任河西区金融办主任、金融局局长等职。履新前任天津市河西区投资促进局局长、党组书记。吕涛任济南市副市长9月19日,济南市第十八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过,决定任命:吕涛为济南市人民政府副市长。吕涛简历照公开资料显示,吕涛,1969年11月出生,山东莱州人。1991年7月参加工作,中共党员,大学学历,公共管理硕士。曾任青岛市即墨区招商委主任,青岛市即墨区副市长、市长、市政府党组书记,济南市历城区委书记、区委党校校长等职。延伸阅读两名中央委员履新 外交部班子、重庆市迎新任领导成员中秋小长假前一周多时间里(9月9日—17日),两名中央委员、省委原书记同日履新,国务院任免工作人员,外交部班子、重庆市都迎来新任领导成员。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务。两名中央委员、省委原书记同日履新十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命韩俊为农业农村部部长,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。韩俊曾任安徽省委书记,景俊海曾任吉林省委书记。两人均是第二十届中央委员。——韩俊任农业农村部部长韩俊曾任安徽省委书记 资料图据新华社消息,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,免去唐仁健的农业农村部部长职务,任命韩俊为农业农村部部长。此前,韩俊已任农业农村部党组书记。履新农业农村部之前,韩俊任安徽省委书记。韩俊出生于1963年12月,山东高青人,曾任国务院发展研究中心副主任,中央财经领导小组办公室副主任,中央农村工作领导小组办公室副主任、主任,农业农村部党组副书记、副部长,中央农村工作领导小组办公室副主任等职。2020年11月,韩俊任吉林省委副书记、副省长、代省长,2021年1月当选为吉林省省长。2023年3月,他出任安徽省委书记。韩俊是第二十届中央委员。——景俊海任全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员据新华社报道,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。景俊海此前担任吉林省委书记。景俊海此前担任吉林省委书记据新华社6月28日消息,日前,中共中央决定:黄强同志任吉林省委委员、常委、书记;景俊海同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务,另有任用。景俊海出生于1960年12月,陕西白水人。他曾担任陕西省西安市委常委、西安高新区管委会主任、党工委书记,2008年1月后任陕西省副省长,省委常委、宣传部长,中央宣传部副部长,北京市委副书记。2018年1月,景俊海任吉林省省长,2020年11月任吉林省委书记,至此番调整。景俊海是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。国务院任免国家工作人员据人社部网站9月12日消息,国务院任免国家工作人员:任命舒惠好为财政部部长助理;任命刘金峰为国家卫生健康委员会副主任;任命何宏平为中国科学院副院长。免去李斌的国家卫生健康委员会副主任职务;免去余斌的国务院发展研究中心副主任职务;免去王春英(女)的国家外汇管理局副局长职务。财政部官网近日更新,舒惠好出任党组成员、部长助理。舒惠好,1968年9月生,博士,中共党员。舒惠好长期在财政部工作,曾任财政部会计司副巡视员,财政部会计司副司长、司长等职。9月6日,中科院人事局网站发布消息:根据国务院、中共中央组织部有关通知,何宏平同志任中国科学院副院长、党组成员。何宏平,1967年10月生,浙江东阳人,中共党员,研究员,博士生导师,2023年当选中国科学院院士。被任命为国家卫生健康委员会副主任的刘金峰,长期任职于国家卫健委,担任过食品安全标准与监测评估司司长、规划发展与信息化司司长等职。此次被免去国家卫生健康委员会副主任职务的李斌生于1963年3月,山东龙口人,在职研究生学历,医学博士。李斌2010年任原卫生部规划财务司司长。2013年国务院机构改革后,原卫生部与原人口和计划生育委员会合并,李斌改任原国家卫计委财务司司长。2016年12月,李斌调任甘肃省政府,任党组成员,2017年1月任副省长。2018年12月,李斌重返国家卫健委工作,担任国家卫生健康委员会副主任。此次被免去国务院发展研究中心副主任职务的余斌生于1964年7月,曾任国务院发展研究中心企业研究所副所长,宏观经济研究部副部长,中国经济时报社常务副社长、常务副总编辑,中国经济时报社社长、党委书记、总编辑,宏观经济研究部部长,国务院发展研究中心党组成员、兼任办公厅主任、新闻发言人等职。2022年6月,他出任国务院发展研究中心党组成员、副主任。此次被免去国家外汇管理局副局长职务的王春英,已于今年8月出任中国进出口银行党委副书记。外交部班子迎来新任领导成员刘彬任外交部部长助理近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。马震任重庆市领导据重庆日报消息,9月10日上午,重庆市委书记袁家军,市委副书记、市长胡衡华分别前往部分学校,调研教育工作并看望慰问教师代表,向全市广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。市领导刘尚进、但彦铮、马震参加。上述消息显示,马震已任重庆市领导。公开资料显示,马震长期在中央编办工作,历任中央编办一司副司长、中央编办一局局长等职,2023年出任中央编办副主任。今年以来,重庆市委市政府领导班子多次调整。据《重庆日报》8月26日消息,中共中央批准,商奎同志任中共重庆市委常委。随后公开报道显示,商奎已任重庆市委常委、统战部部长、市政府副市长。此前担任重庆市委常委、统战部部长,市政协党组副书记(兼)的卢红,已任重庆市委常委、万州区委书记。7月19日消息,中共中央批准,刘尚进同志任中共重庆市委委员、常委。重庆机关党建“工委领导”一栏最新信息显示,刘尚进现任重庆市委常委、秘书长、市委办公厅主任、市委直属机关工委书记。此前任重庆市委常委、市委秘书长的陈新武,已任重庆市委常委、常务副市长。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务据新华社消息,9月13日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过全国人民代表大会常务委员会任免名单,其中,免去陈国庆的最高人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。最高检网站显示,此次调整前,陈国庆任最高人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员,二级大检察官。十四届全国政协社会和法制委员会副主任。公开信息显示,陈国庆,男,汉族,1963年10月生,山西和顺人,1991年7月参加工作,1987年2月加入中国共产党,研究生学历,法学博士学位。曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长,法律专题研究处处长,法律政策研究室副主任(正厅级),法律政策研究室主任,公诉厅厅长,最高检检察委员会副部级专职委员等职务。2018年6月22日,陈国庆被任命为最高人民检察院副检察长。
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《田园养儿记》
0《快穿之我家宿主佛系虐渣》 《日记缘》
0