甘雨白水流淌了一地|「じゃあ自分で脱ぎますか」と僕は言った。
券商迎来政策利好!9月20日盘后,证监会时隔四年多再度修订《证券 公司风险控制指标计算标准规定》,其中最值得关注的变化是对优质券商的风控指标适当予以优化,通过放宽高评级优质券商风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数,拓展优质证券公司资本空间。
根据业内人士预计,此举将释放近千亿元资金,促进券商有效提升资本使用效率,加大服务实体经济和居民财富管理力度。
国金证券表示,比其他风控指标,目前头部券商在净稳定资金率指标上相对更加吃紧,影响公司整体杠杆率的提升。本次风控指标的优化有助于头部优质券商拓宽资本空间,进而带来杠杆率和roe的提升。
二级市场方面,上周(9.18~9.20)券商板块跑赢大盘,A股顶流券商ETF(512000)日线3连阳,标的指数累计上涨1.39%。
从估值角度看,券商板块当前估值仍处于历史底部区间,证券公司指数市净率PB(LF)为1.13倍,低于近10年超98%的时间区间。根据机构梳理券业历史上数次经营困境的估值情况,比较发现,当前券商板块估值已低于此前所有“困境时刻”,包含了足够的市场悲观预期。
伴随着美联储降息、券商风控指标优化以及首个头部券商并购案例接连落地,有助于提振券商板块配置价值和市场信心。申港证券提示,左侧投资者适度关注。
数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。
风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
责任编辑:杨赐
余克勤(记者 曹依正)09月23日,据广东省纪委监委9月22日消息:广东省东莞市政协原党组副书记、副主席钟淦泉涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。图为钟淦泉简历照报道显示,今年8月4日,钟淦泉参加了公开活动。公开信息显示,钟淦泉,男,汉族,1954年6月出生,1975年9月参加工作,广东东莞人,大专学历,1985年10月加入中国共产党。他长期在东莞市工作,曾任虎门镇镇长、党委书记,东莞市委统战部常务副部长等职。2009年起,钟淦泉转任政协,任东莞市政协常委、市委统战部常务副部长(正处级);2011年至2016年,任东莞市政协副主席、党组副书记兼市委统战部部长。2016年2月25日,政协第十二届东莞市委员会第五次会议,由于年龄原因,钟淦泉不再担任市政协副主席职务。纵览新闻注意到,8月21日,曾任东莞市政协主席的东莞市原市长李毓全“落马”。71岁的李毓全,出生于1953年10月,长期在东莞工作,曾任东莞市副市长,东莞市委常委,副市长,东莞市委常委,常务副市长,东莞市委副书记等职。2006年,李毓全任东莞市市长,2012年转任东莞市政协主席至2016年卸任。相关新闻东莞原市长退休8年被查 原市委书记出入会所搞权色交易退休八年后,71岁的东莞市原市长李毓全被查。8月21日,广东省纪委监委官网发布消息,广东省东莞市原市委副书记、市长李毓全涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。李毓全今年71岁,东莞市长安人,在职大专学历,在东莞工作长达四十余年,担任过东莞市副市长,东莞市委常委、副市长,东莞市委副书记、市长,东莞市政协主席等职。2016年,由于年龄原因,李毓全不再担任东莞市政协主席职务。八年后,李毓全被查。李毓全主持会议画面在东莞工作四十余年东莞市位于广东省中南部,珠江口东岸,东江下游的珠江三角洲,因地处广州之东,盛产莞草而得名。截至2023年,东莞市常住人口超过1000万人,城镇化率超过92%。东莞是李毓全的家乡,他在此地工作四十余年。李毓全生于1953年,19岁(1972年)成为东莞县长安公社文化站站长,之后担任过长安公社革委会副主任,长安公社团委书记等职。撤社改区后,1983年,30岁的李毓全任东莞县长安区区长。后来,东莞县改设市(县级市),长安区改为长安镇,1988年东莞市(县级)升格为地级市,直属广东省管辖。李毓全担任过东莞市长安镇党委书记,1994年(41岁)任东莞市副市长,成为副厅级干部。从1994年至2016年,22年时间,李毓全历任东莞市副市长、长安镇党委书记,东莞市委常委、副市长,东莞市委副书记、市长,东莞市政协主席等职。其中,2006年4月至2011年10月,李毓全担任东莞市市长五年半;2012年1月至2016年2月任东莞市政协主席。担任东莞市市长期间,李毓全曾对媒体表示,“对东莞市非常自豪”。他当时说,“我是东莞长安人,自然对东莞这个城市有一种特殊的感情”。李毓全当时还提到,对于东莞,“有一些人讲一些社会问题,我觉得是在所难免,但没有那么夸张”。李毓全任东莞市市长期间,东莞市委书记是刘志庚(2006年3月至2011年11月),两人在东莞市搭档超过五年时间。两人在东莞任职期间,东莞的娱乐行业曾引发诸多关注。彼时,刘志庚曾表示,“‘扫黄’工作要高调抓,决不能给外界以‘黄色地带’的印象。同时,扫黄不能矫枉过正,各镇要把握好度。(镇街)不要太过分,不要扫荡式每家都去查。”李毓全曾表示,要高调去抓“黄赌毒”。他说,东莞市委、市政府一直以来很重视娱乐场所的管理,“虽然给人的印象好像娱乐业特别多,管理特别开放,其实都是错觉”。值得一提的是,2011年离任东莞市委书记后,刘志庚任广东省副省长,2016年任上被查。通报提到,刘志庚违规出入私人会所,搞权色交易,干预和插手土地用途调整。2017年5月,刘志庚一审获刑无期,并处没收个人全部财产。法院查明,刘志庚利用担任东莞市市长、东莞市委书记等职务便利,为他人在股权收购、土地置换、银行贷款等事项上谋利,收受财物共计折合人民币9800多万元。刘志庚主持会议画面前下属近期多人被查在李毓全被查前,前下属多人被查。广东省纪委监委官网显示,今年1月,东莞市委原常委、市纪委原书记甄瑞潮被查;2月,东莞市人大常委会副主任、市总工会主席罗军文主动投案。今年3月以来,东莞市政协原党组成员、副主席何绍田,东莞市清溪镇党委书记叶锦锐,东莞市政协党组成员、副主席罗晓勤,东莞市谢岗镇党委书记叶可阳,东莞市委副秘书长邓惠林,东莞市樟木头镇原党委副书记、镇长罗伟伦,东莞市沙田镇党委书记贾贵斌,东莞市民政局党组书记、局长黎雪琴,东莞市住房和城乡建设局原党组书记、局长朱川,东莞市人大常委会党组成员、副主任方灿芬,原东莞市卫生和计划生育局党组书记、局长金行中等多人被查。政府官网显示,作为地级市,东莞市直接管辖街道、镇,截至2022年,东莞全市下设4个街道、28个镇。李毓全与上述被查人员多有交集。其中,李毓全任东莞市委副书记、市长时,甄瑞潮任东莞市委常委、市纪委书记。两人存在多年工作交集。2017年6月,甄瑞潮退休。退休六年多后,今年1月,甄瑞潮被查,7月他被开除党籍。通报指,甄瑞潮利用职务便利为他人在项目承揽、案件处理、岗位调整、职务晋升等方面谋利。罗军文长期在东莞市工作,李毓全任东莞市市长期间,罗军文历任东莞市财政局副局长、东莞市寮步镇镇长、东莞市长安镇镇长等职,两人当时是上下级关系。今年6月,罗军文被开除党籍和公职。通报指,罗军文亦官亦商,违规从事营利活动并获取巨额收益。同月,检察机关对罗军文提起公诉。检察机关指控,罗军文利用担任东莞市财政局副局长、寮步镇镇长、长安镇镇长等职务上的便利,在项目承揽开发、工程款结算拨付、土地收储置换、财政资金揽储等事项上为他人谋取利益。此外,何绍田、罗伟伦、方灿芬等人,亦曾是李毓全的直接下属。李毓全任东莞市市长期间,何绍田担任过寮步镇党委书记、镇长,罗伟伦担任过东莞市樟木头镇镇长,方灿芬担任过东莞市塘厦镇镇长。其中,相关通报显示,何绍田违规从事营利活动,弃守辖区环境污染监管职责,造成不良影响,官商勾连,大搞权钱交易,利用职务便利为他人在项目承揽、房地产开发、土地转让等方面谋利。
余克勤(记者 黄冠桂)09月23日,撰文丨余晖据西藏《拉萨日报》消息,近日,拉萨市召开江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议。自治区党委常委、拉萨市委书记肖友才,江苏省委组织部副部长李孝峰出席并讲话。上述信息显示,李孝峰已任江苏省委组织部副部长。江苏省委组织部副部长李孝峰李孝峰,男,1979年9月出生,今年45岁,中共党员,博士,特聘教授、博士生导师。公开资料显示,李孝峰2007年1月博士毕业于西南交通大学信息科学与技术学院,获“四川省优秀博士论文奖”和“全国百篇优秀博士论文提名奖”,之后他在新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院和伦敦帝国理工学院物理系工作。2012年1月起,李孝峰到了苏州大学任职,曾任苏州大学光电信息科学与工程学院副院长,光电科学与工程学院院长等职务。他曾承担来自科技部重点研发计划、国家自然科学基金重点重大等10余个国家和省部级课题,累计在Nature Energy等光电子信息领域主流期刊发表论文230余篇。2021年,李孝峰任苏州大学党委统战部副部长(主持工作),2022年6月任苏州大学党委常委、副校长。李孝峰曾任苏州大学党委常委、副校长李孝峰据官网介绍,他主要研究:先进光电探测技术及应用、第三代高效太阳能电池的设计与制备、光电传感与检测。2022年,《中国教育报》曾刊文称,苏州大学党委常委、副校长李孝峰既是学生的学业导师,也是学生的德政导师。如今,李孝峰出任江苏省委组织部副部长。在拉萨市召开的江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议上,李孝峰说,新一批援藏干部领队要心怀“国之大者”、提高政治站位,要坚持“稳中求进”、开启崭新篇章,要坚守“精神高地”、践行初心使命,要锻造“江苏铁军”、不负组织重托。延伸阅读两名中央委员履新 外交部班子、重庆市迎新任领导成员中秋小长假前一周多时间里(9月9日—17日),两名中央委员、省委原书记同日履新,国务院任免工作人员,外交部班子、重庆市都迎来新任领导成员。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务。两名中央委员、省委原书记同日履新十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命韩俊为农业农村部部长,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。韩俊曾任安徽省委书记,景俊海曾任吉林省委书记。两人均是第二十届中央委员。——韩俊任农业农村部部长韩俊曾任安徽省委书记 资料图据新华社消息,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,免去唐仁健的农业农村部部长职务,任命韩俊为农业农村部部长。此前,韩俊已任农业农村部党组书记。履新农业农村部之前,韩俊任安徽省委书记。韩俊出生于1963年12月,山东高青人,曾任国务院发展研究中心副主任,中央财经领导小组办公室副主任,中央农村工作领导小组办公室副主任、主任,农业农村部党组副书记、副部长,中央农村工作领导小组办公室副主任等职。2020年11月,韩俊任吉林省委副书记、副省长、代省长,2021年1月当选为吉林省省长。2023年3月,他出任安徽省委书记。韩俊是第二十届中央委员。——景俊海任全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员据新华社报道,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。景俊海此前担任吉林省委书记。景俊海此前担任吉林省委书记据新华社6月28日消息,日前,中共中央决定:黄强同志任吉林省委委员、常委、书记;景俊海同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务,另有任用。景俊海出生于1960年12月,陕西白水人。他曾担任陕西省西安市委常委、西安高新区管委会主任、党工委书记,2008年1月后任陕西省副省长,省委常委、宣传部长,中央宣传部副部长,北京市委副书记。2018年1月,景俊海任吉林省省长,2020年11月任吉林省委书记,至此番调整。景俊海是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。国务院任免国家工作人员据人社部网站9月12日消息,国务院任免国家工作人员:任命舒惠好为财政部部长助理;任命刘金峰为国家卫生健康委员会副主任;任命何宏平为中国科学院副院长。免去李斌的国家卫生健康委员会副主任职务;免去余斌的国务院发展研究中心副主任职务;免去王春英(女)的国家外汇管理局副局长职务。财政部官网近日更新,舒惠好出任党组成员、部长助理。舒惠好,1968年9月生,博士,中共党员。舒惠好长期在财政部工作,曾任财政部会计司副巡视员,财政部会计司副司长、司长等职。9月6日,中科院人事局网站发布消息:根据国务院、中共中央组织部有关通知,何宏平同志任中国科学院副院长、党组成员。何宏平,1967年10月生,浙江东阳人,中共党员,研究员,博士生导师,2023年当选中国科学院院士。被任命为国家卫生健康委员会副主任的刘金峰,长期任职于国家卫健委,担任过食品安全标准与监测评估司司长、规划发展与信息化司司长等职。此次被免去国家卫生健康委员会副主任职务的李斌生于1963年3月,山东龙口人,在职研究生学历,医学博士。李斌2010年任原卫生部规划财务司司长。2013年国务院机构改革后,原卫生部与原人口和计划生育委员会合并,李斌改任原国家卫计委财务司司长。2016年12月,李斌调任甘肃省政府,任党组成员,2017年1月任副省长。2018年12月,李斌重返国家卫健委工作,担任国家卫生健康委员会副主任。此次被免去国务院发展研究中心副主任职务的余斌生于1964年7月,曾任国务院发展研究中心企业研究所副所长,宏观经济研究部副部长,中国经济时报社常务副社长、常务副总编辑,中国经济时报社社长、党委书记、总编辑,宏观经济研究部部长,国务院发展研究中心党组成员、兼任办公厅主任、新闻发言人等职。2022年6月,他出任国务院发展研究中心党组成员、副主任。此次被免去国家外汇管理局副局长职务的王春英,已于今年8月出任中国进出口银行党委副书记。外交部班子迎来新任领导成员刘彬任外交部部长助理近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。马震任重庆市领导据重庆日报消息,9月10日上午,重庆市委书记袁家军,市委副书记、市长胡衡华分别前往部分学校,调研教育工作并看望慰问教师代表,向全市广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。市领导刘尚进、但彦铮、马震参加。上述消息显示,马震已任重庆市领导。公开资料显示,马震长期在中央编办工作,历任中央编办一司副司长、中央编办一局局长等职,2023年出任中央编办副主任。今年以来,重庆市委市政府领导班子多次调整。据《重庆日报》8月26日消息,中共中央批准,商奎同志任中共重庆市委常委。随后公开报道显示,商奎已任重庆市委常委、统战部部长、市政府副市长。此前担任重庆市委常委、统战部部长,市政协党组副书记(兼)的卢红,已任重庆市委常委、万州区委书记。7月19日消息,中共中央批准,刘尚进同志任中共重庆市委委员、常委。重庆机关党建“工委领导”一栏最新信息显示,刘尚进现任重庆市委常委、秘书长、市委办公厅主任、市委直属机关工委书记。此前任重庆市委常委、市委秘书长的陈新武,已任重庆市委常委、常务副市长。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务据新华社消息,9月13日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过全国人民代表大会常务委员会任免名单,其中,免去陈国庆的最高人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。最高检网站显示,此次调整前,陈国庆任最高人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员,二级大检察官。十四届全国政协社会和法制委员会副主任。公开信息显示,陈国庆,男,汉族,1963年10月生,山西和顺人,1991年7月参加工作,1987年2月加入中国共产党,研究生学历,法学博士学位。曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长,法律专题研究处处长,法律政策研究室副主任(正厅级),法律政策研究室主任,公诉厅厅长,最高检检察委员会副部级专职委员等职务。2018年6月22日,陈国庆被任命为最高人民检察院副检察长。
极目新闻记者 沈外近日,江苏宜兴官方发布了一则关于15名干部的任前公示,其中有6人被标注“曾用名”,引发关注。9月21日,宜兴市委组织部工作人员回应极目新闻记者,标注干部的“曾用名”是为了让公众更了解这些干部的情况,如果有人对拟提拔任用的干部信息存疑,可向相关部门反映,组织部会受理。干部任前公示标注“曾用名” 宜兴先锋官微截图9月17日,“宜兴先锋”微信公众号发布的干部任前公示显示,15名干部中被标注“曾用名”的6人,多拟任镇(街道)党(工)委书记或拟推荐提名为镇长人选。公示时间为2024年9月17日至2024年9月24日。极目新闻记者注意到,该公众号自2022年12月24日至2024年9月16日发布的另外8则干部任前公示中,超过10人被标注“曾用名”,其中1人有两个“曾用名”。对此,有网友称,干部任前公示频繁出现“曾用名”,这一情况背后是否存在问题,令人疑惑。21日,宜兴市委组织部干部监督科工作人员对极目新闻记者称,根据宜兴干部任前公示相关规定,如果拟提拔任用的干部曾经用过其他名字或改过名字,会在任前公示里标注“曾用名”。这么标注,是为了让公众更了解这些干部的情况,保证公开公正公平。干部任前公示标注“曾用名” 宜兴先锋官微截图该工作人员说,当地提拔任用干部前,会对干部的“三龄两历一身份”等信息进行全面严格的调查、审核,其中就包括小名、改名情况,在信息审核时发现干部有“曾用名”,也会向其本人核实。之所以部分干部有“曾用名”,大多数是该干部曾经有小名,与后来户籍上的正式大名不一样。考核干部时,组织部门会进行标注,“不存在例如受过处分或者刑事处罚的干部被违规使用或再使用的情况。”该工作人员还表示,如果有人对拟提拔任用的干部信息及其他情况存疑,可向相关部门反映,组织部会受理,就干部“曾用名”而言,上级部门并未要求必须标注在公示信息中,其他地方或其他单位有省略这个信息的情况。延伸阅读:高校拟聘教师公示“处长之子”,有何用意?1月份,一则高校教师招聘公示引发关注。据多家媒体报道,1月18日到1月24日,中国地质大学(北京)水资源与环境学院就8名2024年教师岗招聘初试通过人员予以公示。公示信息显示,其中有3名人员的备注信息中加入了其亲属师生关系:张某某,男,博士研究生,拟聘为教师(事业编),他的父亲是学校发展规划与学科建设处处长。姬某某的博士后合作导师是水资源与环境学院副院长,邢某某的博士生导师为水资源与环境学院院长。2024年教师岗招聘初试通过人员公示,中国地质大学(北京)水资源与环境学院网站截图据顶端新闻报道,1月26日,中国地质大学(北京)工作人员对此回应称,“学校有相关规定,整个过程都是公开透明的,所以才会主动公开这些信息。”但后续是否也会公示类似信息,该工作人员表示不清楚。据媒体此前报道,因为公示期满,上述公示已从该学院官网撤下。根据中国地质大学(北京)人事处早前发布的《中国地质大学(北京)2024年度教师等岗位招聘启事》,2024年度招聘人员包括教师、实验员和其他专业技术人员。应聘人员须选择岗位进行申请,每人只能申请1个岗位,须如实填报个人信息以及与本校教职工的近亲属关系、师生关系,如与本校教职工未有近亲属关系或师生关系须填“无”。对此,不少网友表示,只要是按规定招聘公开关系,接受监督没有什么不妥。图为网友发表评论近年来,我国党政机关、事业单位、国有企业招聘信息公开工作持续推进。在招聘公示中亮明应聘人员与领导干部的亲属关系,中国地质大学并非第一例。2023年2月,一家国有企业发布一则拟聘人员信息公示,一名拟聘人员因系“领导之女”而引发舆论关注。公示显示,该集团国际公司一拟聘人员为集团党群部主任之女。随后,该企业在该拟聘人员公示信息备注栏中补充了如下内容,“根据集团《新员工招聘管理办法》规定:拟聘人员为集团领导、总师、副总工及各单位主要负责人的配偶、子女,应将相关信息一并公示,故此说明。”一名人员被备注为集团某领导之女,图为国企发布的拟聘人员信息公示《事业单位人事管理回避规定》显示,事业单位工作人员凡有下列亲属关系的,不得在同一事业单位聘用至具有直接上下级领导关系的管理岗位,包括夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系、其他亲属关系。《中华人民共和国公务员法》明确,公务员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,不得在同一机关双方直接隶属于同一领导人员的职位或者有直接上下级领导关系的职位工作,也不得在其中一方担任领导职务的机关从事组织、人事、纪检、监察、审计和财务工作。据中国新闻网,对于事业编招聘公示亲属师生关系,中国人民大学公共管理学院教授马亮向记者表示,备注亲属师生关系,说明高校更加注重近亲属回避、利益回避和公平招聘,避免亲属师生关系干扰影响选人用人。“高校比较容易发生‘近亲繁殖’现象,采取此类公示方式,有利于防止‘近亲繁殖’,推动风清气正的聘用制度。”马亮指出。一些舆论认为,招聘只要程序合法合规即可,还有舆论认为事业编招聘应回避亲属关系。对此,马亮表示,事业单位招聘原则上应回避近亲属和师生关系,但是高校的规模较大,也有不同院系机构,“一刀切”回避可能难以实施。他认为,高校规定二级单位(院系、职能部门)招聘时回避近亲属和师生关系,可能更加合理。
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《全星际的凶兽都宠我》
0《我在古代做储君》 《这个玩家明明超强却只想恋爱》
0